stellv. OBM |
Ortschaftsrat Barleben | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Mitglieder |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Finanzausschuss | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Gemeinderat | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Ortschaftsrat Barleben | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Ortschaftsrat Barleben | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |